赞助会员
- 主题
- 0
- 回帖
- 0
- 精华
- 0
- 积分
- 2
- 爱豆
- 0 个
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2014-9-28
- 最后登录
- 2014-9-28
|
5月6日,据《新华日报》消息,克日,江苏省政府公布最新任免告诉,其中,录用张叶飞为省政府副秘书长(正厅级)。
“政事儿”留意到,张叶飞此前任镇江市市长。原任镇江市委书记惠建林,已于今年3月履新江苏省副省长。
公然简历显现,张叶飞生于1966年11月,江苏江阴人,早期曾在无锡下辖的多个区(市)工作,历任江阴市要塞镇镇长、锡山区委常委、宣传部部长,崇安区区长、南长区委书记等职。
2008年7月,张叶飞跻身无锡市委常委,同月援疆,任伊犁州委常委、霍城县委书记。2011年,张叶飞任无锡市委常委、秘书长,2016年1月又同时兼任政法委书记。
2016年末,张叶飞调任镇江市委副书记,次年1月任代市长,2月任镇江市市长。
今年4月28日,镇江市八届人大常委会第二十六次会议决议,接管张叶飞辞去镇江市群众政府市长职务。
惠建林生于1964年2月,江苏苏州人,1986年结业于南京大学中文系,仕途历经苏州、淮安、镇江等职,历任苏州市平江区区长、区委书记,常熟市市长、市委书记等职,并于2015年6月获“全国优异县委书记”称号。2016年任淮安市市长。
2017年3月,在张叶飞任镇江市市长一个月后,惠建林调任镇江市委书记,两人同事3年。
“政事儿”留意到,惠建林曾作为江苏省支援湖北前方批示部总批示,赴黄石展开救济工作。
今年2月18日,惠建林离任镇江市委书记,当日即以江苏省政府党组成员、省政府疫情防控工作带领小组副组长、江苏省支援湖北疫情防控前方批示部总批示的身份,奔赴黄石展开工作。
在当天,惠建林在探望慰问江苏支援武汉医疗队时特地看护,“可以弄一些江苏特点的小糕点过来,让队员们吃抵故乡味道。”
今年3月3日,江苏省第十三届群众代表大会 常务委员会第十五次会议经过,录用惠建林为省群众政府副省长。
今朝,镇江市委书记和镇江市代市长均已到任。
今年2月,江苏省商务厅厅长马明龙调任镇江市委书记。马明龙生于1965年11月,1989年从东南大学硕士结业,持久在苏州工作,历任吴江市市长、苏州产业园区管委会主任,2008年跻身苏州市委常委,并兼任苏州产业园区党工委书记。2012年,马明龙调任江苏省商务厅厅长,任职8年。
今年4月,南京市委常委、秘书长徐曙海调任镇江市委副书记、代市长。徐曙海生于1968年7月,1990年结业于南京师范大学中文系,持久在南京工作,历任南京市委副秘书长,玄武区区长、区委书记等职,2018年任南京市委常委、秘书长。
惠建林简历
惠建林,现任江苏副省长、省政府党组成员。男,1964年2月生,汉族,江苏苏州人,大学学历,文学学士学位,1992年4月加入中国共产党,1986年7月加入工作。
1982.09—1986.07南京大学中文系中文专业进修
1986.07—1988.12省建委办公室秘书
1988.12—1990.08省建委办公室副科级秘书
1990.08—1992.12苏州市建委办公室副科级秘书
1992.12—1994.03苏州市建委办公室副主任
1994.03—1995.05苏州市建委办公室主任
1995.05—2001.05苏州市建委副主任
2001.05—2002.01苏州市平江区委副书记、代区长
2002.01—2006.06苏州市平江区委副书记、区长
2006.06—2008.12苏州市平江区委书记
2008.12—2011.10常熟市委副书记、市长,常熟经济技术开辟区党工委副书记、管委会主任
2011.10—2016.01常熟市委书记、常熟经济技术开辟区党工委书记
2016.01—2017.03淮安市委副书记、市长
2017.03—2018.01镇江市委书记
2018.01—2020.02镇江市委书记、市人大常委会主任(其间:2019.03—2019.07中心党校中青年干部培训班进修)
2020.02—2020.03江苏省政府党组成员
2020.03江苏副省长、省政府党组成员
张叶飞简历
张叶飞,男,汉族,1966年11月诞生,江苏江阴人。1986年8月加入工作,1993年4月入党,省委党校研讨生学历。
1986.08-1991.08,无锡教育学院政教专业结业后,分派至江苏南菁中学任教师、团委副书记(其间:1990.09-1993.07,苏州大学政治专业函授本科进修)
1991.08-1995.01,江苏南菁中学政教处副主任、团委书记
1995.01-1997.02,江阴市周庄镇纪委书记
1997.02-1998.02,江阴市南闸镇党委副书记
1998.02-1998.11,江阴市南闸镇党委副书记、副镇长
1998.11-1999.01,江阴市要塞镇党委副书记
1999.01-2001.02,江阴市要塞镇党委副书记、镇长
2001.02-2002.07,无锡市锡山区委常委、宣传部部长
2002.07-2006.01,无锡市崇安区委副书记、代区长、区长(其间:2002.09-2005.07,江苏省委党校政治经济学专业在职研讨生进修)
2006.01-2007.11,无锡市南长区委书记
2007.11-2008.07,无锡市南长区委书记、区人大常委会主任
2008.07-2011.09,无锡市委常委(其间:2008.07-2010.12,援疆任伊犁州委常委、霍城县委书记)
2011.09-2016.01,无锡市委常委、秘书长
2016.01-2016.12,无锡市委常委、秘书长、政法委书记
2016.12-2017.01,镇江市委副书记
2017.01-2017.02,镇江市委副书记、代市长、市政府党组书记
2017.02-2020.04,镇江市委副书记、市长、市政府党组书记。
2020.04,江苏省政府副秘书长(正厅级)。 |
小编TIPS:记得点击下方的二维码下载APP,并关注我们的微信公众号哟
|