初级会员
- 主题
- 123
- 回帖
- 32
- 精华
- 0
- 积分
- 1516
- 爱豆
- 1516 个
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2019-3-8
- 最后登录
- 2019-3-8
|
据江苏省委构造部官网18日消息,xx中心核准:张爱军同道任xx江苏省委常委。
张爱军此前为江苏省宿迁市委书记。这是近期江苏省委常委班子的第二次调剂:9月,时任苏州市委书记蓝绍敏跨省出任贵州省委副书记,上海市副市长许昆林调任江苏省委常委、苏州市委书记。
张爱军是江苏如东人,诞生于1964年2月。他晚年在南通工作,2006年7月调任扬州,在此工作了10余年,前前任市纪委书记、常务副市长、构造部长、市委副书记等。
2016年9月,张爱军出任扬州代市长,2017年2月“去代转正”。2018年4月,他调任苏北宿迁市委书记。
今朝,江苏省委常委班子包括:省委书记娄节约,省委副书记、省长吴政隆,省委副书记任振鹤,统战部部长杨岳,常务副省长樊金龙,省纪委书记王常松,政法委书记王立科,构造部部长郭文奇,南京市委书记张敬华,苏州市委书记许昆林,省委秘书长郭元强,省军区司令张黎鸿以及张爱军。
张爱军简历
张爱军,男,1964年2月诞生,汉族,江苏如东人,党校研讨生学历,工商治理硕士学位,1987年7月加入中国xxx。
1982.07 常州物资黉舍经营治理专业进修
1984.07 南通县计委科员、副科长(其间:1984.12—1985.12 复旦大学外文系英语专业脱产进修;1989.09—1992.07 省委党校经济治理专业在职大专进修)
1992.07 通州市物资局副局长、物资总公司副总司理
1994.11 通州市骑岸镇党委书记、人大主席
1996.11 通州市观音山镇党委书记
1996.12 海安县委常委、宣传部部长
1997.11 海安县委常委、构造部部长(其间:1996.09—1998.07 南京大学国际商学院研讨生课程进修班进修;1998.09—2000.07 亚洲国际公然大学MBA进修)
2000.12 海安县委副书记
2001.02 海安县委副书记、常务副县长
2001.11 海安县委书记(其间:1999.08—2001.12 中心党校法令专业在职大学进修;2002.09—2004.01 省委党校政治经济学专业在职研讨生进修;2002.09—2004.07 荷兰马斯特里赫特治理学院EMBA专业进修,获工商治理硕士学位;2005.04—2005.09 省第九期中青年干部培训班赴德国海德堡大学进修)
2006.07 扬州市委常委、市纪委书记
2009.01 扬州市委常委、常务副市长
2012.06 扬州市委常委、构造部部长
2014.12 扬州市委副书记、构造部部长
2015.03 扬州市委副书记
2016.09 扬州市委副书记、代市长
2017.02 扬州市委副书记、市长
2018.04 宿迁市委书记
2019.01 宿迁市委书记、市人大常委会主任
2020年10月任江苏省委常委
十三届全国人大代表,十三届江苏省委委员,江苏省十三届人大代表
(简历 |
小编TIPS:记得点击下方的二维码下载APP,并关注我们的微信公众号哟
|